Mitglieder: |
z.d.A.: Rat | OP | OP Mitglied | Mitglied | | | | |
Beratende Mitglieder gem. § 58 Abs. 1 S. 7 GO NRW |
Rechnungsprüfungsausschuss | OP | OP Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 16.06.2014 | von 26.10.2009 bis 16.06.2014 | |
OP |
Rat der Stadt Leverkusen | OP | OP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 26.10.2009 | | von 26.10.2009 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Hauptausschuss | OP | OP Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 16.06.2014 | von 26.10.2009 bis 16.06.2014 | |
Finanz- und Rechtsausschuss | OP | OP Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 | |
Bezirksvertretung für den Stadtbezirk II | OP | OP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 26.10.2009 | | von 26.10.2009 | |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen | OP | OP Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 | |